Forum Community 52
follow @NaisInpoh, Click me!home page!index forum!
Selamat datang di forum komunitas SMA Negeri 52 Jakarta. Enjoy! | Forum ini sudah tidak terurus dengan sebagaimana mestinya. Kontak tcsilencer@gmail.com
What's What's Hot!<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>


Share | .
 

 [Games] Bermain Matematika itu Asyik..!!

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
Isnan Nugrah Lastiko
Head Administrator
 Head Administrator
avatar

[Gold] #1 Top Posters [Gold] #1 Most Active Topic Starters [Gold] #1 Top Posting Users This Month
Male Aries Monkey
Biography : DotA is my Life
Status : I L♥️ve Forum Community 52
Mood Mood :
Jumlah posting : 369
Gold : 999904461
Reputasi : 9
Birthday : 09.04.92
Join date : 08.06.10
Lokasi Lokasi : LimaDua.Nice-Forum.com

Job/Hobbies Job/Hobbies : Bermain GameOnline - DotA

Humor Humor : Beli 1 gratis 3
Browser Browser : Chrome
Pesan : Undang dan ajak teman-teman Anda untuk bergabung bersama
• Forum Community 52 •

PostSubyek: [Games] Bermain Matematika itu Asyik..!!   Tue 14 Sep 2010 - 14:59

Matematika..?? ooo tiidaaaakk.... affraid


Ya sudah, langsung saja. Berikut tips dan trik angka-angka dalam matematika :


PERKALIAN 11 VS ANGKA 2 DIGIT (KEMBAR DAN ACAK) :

11 x 1 = 11
11 x 2 = 22
11 x 3 = 33
11 x 4 = 44
....
11 x 9 = 99

11 x 10 = 110
11 x 20 = 220
....
11 x 90 = 990

Klo di atas mungkin udah sangat umum. Kalo dengan angka acak gimana yah...??

11 x 23 = 253.
cara cepatnya adalah : 2+3 = 5. Angka 5 sisipkan dalam angka 23 menjadi 253.

contoh lain :

11 x 42 = 4(6)2
11 x 35 = 3(8)5
11 x 17 = 1(8)7

dan lain-lain..... Smile

Bagaimana kalo penjumlahannya lebih dari 10...??

Misal :

11 x 89 = ....??
cara cepatnya adl 8+9 = 17 ( angka 1 dalam angka 17 ditambahkan ke angka depan dari angka 89, yaitu angka 8 )

jadi 11 x 89 = 979 (paham ga bro....?? he he he....semoga saja paham).

contoh lain :

11 x 19 = 2(0)9 = 209
11 x 38 = 4(1)8 = 418
11 x 58 = 6(3)8 = 638
11 x 99 = 10(8)9 = 1089

dan lain-lain..... Smile

Kesimpulannya adalah : Setiap lebih dari 10 (atau pas dengan 10), maka angka 1 nya di tambahkan kepada angka terdepan dari angka yg dikalikan dengan 11.

Kalo 3,4,dst digit....?? he he he....silahkan ditambahin ke komen deh, kalo nemu triknya.


PERKALIAN ANGKA BERAKHIRAN 5 (2 DIGIT KEMBAR) :
contoh :

45 x 45 = 2025
cara cepatnya adalah : (4x4) + 4 = 20. Angka 20 disisipkan dengan angka 25 (dr 5x5) dibagian belakangnya menjadi 2025

contoh lain :

15 x 15 = 225. Dari (1x1) + 1 = 2. Angka ini disisipkan dengan 25 menjadi 225
25 x 25 = 625. Dari (2x2) + 2 = 6. Angka ini disisipkan dengan 25 menjadi 225
55 x 55 = 3025
65 x 65 = 4225

dan lain-lain..... Smile


BILANGAN SEMBARANG JIKA DIKALIKAN 9 MAKA JUMLAH HASILNYA = 9
kita buktikan.....
1 x 9 = 9
2 x 9 = 18, jumlah 1 + 8 = 9
3 x 9 = 27, jumlah 2 + 7 = 9
4 x 9 = 36, jumlah 3 + 6 = 9

324 x 9 = 2916, jumlah 2+9+1+6 = 18 = 1+8 = 9

9542158632125 x 9 = 85879427689125, jumlah 8+5+8+7+9+4+2+7+6+8+9+1+2+5 = 81 = 8+1 = 9

dst. sampai tak terhingga .....Ok khan


PERKALIAN ANGKA DIGIT 2 (KEMBAR) VS ANGKA 9 :

contohnya :

22 x 9 = 198. Cara cepatnya 2 x 9 = 18, lalu selipkan angka 9 ditengah, jadi 198

lainnya :
33 x 9 = 297. Cara cepat 3 x 9 = 27, selipkan 9 ditengah
44 x 9 = 396
55 x 9 = 495
66 x 9 = 594
....
99 x 9 = 891


PERKALIAN ANGKA DIGIT 3 (KEMBAR) VS ANGKA 9 :

Nah, sekarang digit 3 bro...he he he semoga ga bosen ma angka Smile

Caranya sama dengan digit 2 kembar di atas siy, cuman nambah angka 9 nya doank

Contoh :
222 x 9 = 1998. Cara cepatnya 2 x 9= 18, selipkan 99 ditengah
333 x 9 = 2997
444 x 9 = 3996
....
999 x 9 = 8991

Begitu seterusnya dengan digit yang lebih banyak lagi....?!?! (malesnulis.com he he he)


PERKALIAN ANGKA 1 S/D 9 VS SEMBARANG ANGKA, SEMBARANG DIGIT :

contoh :

1 x 142857 ( angka terbesarnya dari sembarang digit ini adalah angka 8 ) = 142857 (angka sama)

2 x 142857 = 285714 (angka sama beda urutan)
3 x 142857 = 428571 (angka sama beda urutan). Coba perhatikan angka depan dari hasilnya....?? Disinilah titik baliknya. Untuk itu simpulkan sendiri.

4 x 142857 = 571428 (angka sama beda urutan)
5 x 142857 = 714285 (angka sama beda urutan)
6 x 142857 = 857142 (angka sama beda urutan)
7 x 142857 = 999999 (wow...hasil yang ruuuaaarr biasa)

ada yang nemu lainnya lagi.....??? Smile

SEMOGA BERMANFAAT....





Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://limadua.nice-forum.com http://www.facebook.com/ForumCommunity52 http://twitter.com/52forumotion
 

[Games] Bermain Matematika itu Asyik..!!

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
Forum Community 52 :: Hobby and Entertainment :: Games-
Berbagi Hal Unik | JadikanPinter! | Website SMA N 52 Jakarta | Rohis SMA N 52 Jkt | Follow Us On Facebook | Follow Us On Twitter